ROCHDALE COUNCIL OF MOSQUES

Rhif yr elusen: 1148918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our Activities and Achievements ? Safeguarding Training for all Imams ? Respect for All Religions ? Birthday of the Prophet Celebrations ? Islam Awareness Training ? Spoken Urdu Training ? Inter Mosque Competition ? Drugs Awareness Training ? Fire Safety Awareness ? Cemetery Consultation ? Cancer Awareness Training

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £43,883
Cyfanswm gwariant: £49,119

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rochdale

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RCM AND RCOM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dobir Miah Ymddiriedolwr 06 January 2019
Dim ar gofnod
Riaz Ul Haq Ymddiriedolwr 18 January 2018
Dim ar gofnod
Muhammad Zaman Ymddiriedolwr 18 January 2018
Dim ar gofnod
Ansar Mahmood Ymddiriedolwr 18 January 2018
Dim ar gofnod
Khalid Mahmood Ymddiriedolwr 18 January 2018
Dim ar gofnod
IRFAN CHISTI Ymddiriedolwr 20 March 2014
Dim ar gofnod
MOHAMMED ATHAR Ymddiriedolwr 20 March 2014
Dim ar gofnod
ZAHIR IHSAN Ymddiriedolwr 20 March 2014
Dim ar gofnod
TAHIR MAHMOOD Ymddiriedolwr 20 March 2014
GOLDEN MOSQUE ISLAMIC CULTURAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
AL-MAHMOOD FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GREATER MANCHESTER COUNCIL OF MOSQUES
Derbyniwyd: Ar amser
SHAUKAT ALI Ymddiriedolwr 20 March 2014
AL QUBA MASJID TRUST
Derbyniwyd: 176 diwrnod yn hwyr
ALI ASGHAR Ymddiriedolwr 20 March 2014
Dim ar gofnod
ARUS MIAN Ymddiriedolwr 20 March 2014
Dim ar gofnod
TALIB KHAN Ymddiriedolwr 20 March 2014
Dim ar gofnod
HAFIZ ABDUL MALIK Ymddiriedolwr 19 January 2012
Dim ar gofnod
MUSHTAQ AHMAD Ymddiriedolwr 19 January 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.27k £11.51k £4.00k £81.46k £43.88k
Cyfanswm gwariant £11.73k £1.36k £19.24k £80.91k £49.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.30k £11.50k N/A £19.70k £6.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 06 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PO Box 497
Rochdale
OL16 9AT
Ffôn:
01706 655322