Hanes ariannol THE JOHN RAYMOND TIJOU CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1146260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.91k £38.40k £40.90k £52.66k £57.18k
Cyfanswm gwariant £63.32k £35.30k £28.64k £81.27k £31.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A