THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARTHOLOMEWS, ARBORFIELD

Rhif yr elusen: 1146779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of public worship, teaching, evangelism of Christ our Lord and pastoral work throughout the community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £126,342
Cyfanswm gwariant: £126,027

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Reading
  • Wokingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Ebrill 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ARBORFIELD PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Iain Alexander Lingwood Ymddiriedolwr 11 November 2024
Dim ar gofnod
Ruth Louise Kershaw Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
Robert Hughes Ymddiriedolwr 21 April 2024
Dim ar gofnod
LYNN MCBURNIE Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Jonathan Green Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Alexander James Kershaw Ymddiriedolwr 26 April 2023
Dim ar gofnod
Joseph Frank Brown Ymddiriedolwr 01 April 2019
Dim ar gofnod
ALISON ELIZABETH CALDWELL Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Rev ANDREW PHILIP KEARNS Ymddiriedolwr 30 April 2017
ARBORFIELD AND BARKHAM PARISH CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Poppy Brown Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Anthony James Pollock Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
Felicity Claire Davidson Singh Ymddiriedolwr 13 June 2015
Dim ar gofnod
Patricia Fryer Ymddiriedolwr 20 April 2015
Dim ar gofnod
MARK MCDONNELL Ymddiriedolwr 28 March 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £149.26k £161.55k £175.40k £217.90k £126.34k
Cyfanswm gwariant £151.32k £158.03k £127.63k £108.84k £126.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 28 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 28 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 16 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 16 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE RECTORY
CHURCH LANE
ARBORFIELD
READING
RG2 9HZ
Ffôn:
01189760285