SHROPSHIRE PARENT AND CARER COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the Charity are to relieve the needs of children with disabilities and additional needs, their parents, carers and families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £278,350 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- PACC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zara Bowden | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Helen Nickless | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Lucy Smith | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||
Christine Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Michael Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
SARAH THOMAS | Ymddiriedolwr | 30 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.10k | £23.10k | £58.87k | £53.94k | £278.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.63k | £24.54k | £38.59k | £57.67k | £186.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.20k | £20.96k | £45.77k | £50.34k | £278.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Medi 2024 | 226 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Medi 2024 | 226 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Mehefin 2023 | 132 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Mehefin 2023 | 132 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Medi 2022 | 240 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Medi 2022 | 240 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03 DEC 2011 AS AMENDED ON 16/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND ADDITIONAL NEEDS, THEIR PARENTS, CARERS AND FAMILIES, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) THE CREATION OF A SHROPSHIRE PARENT/CARER COMMUNITY THAT REDUCES ISOLATION AND STRENGTHENS THE CAPACITY OF PARENTS AND CARERS TO SUPPORT THEIR FAMILY; (B) THE PROVISION OF INFORMATION TO INFORM AND EMPOWER PARENTS/CARERS ABOUT THE SERVICES AND ISSUES THAT AFFECT THEIR FAMILIES. (C) THE PROVISION OF OPPORTUNITIES FOR PARENTS AND CARERS TO INFLUENCE THE DECISIONS THAT AFFECT THEIR FAMILIES AND TO CONTRIBUTE TO DEVELOPING SERVICES THAT MEET THE NEEDS OF THEIR FAMILIES.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CRAB TREE COTTAGE
DUNNS HEATH
BERWICK
SHREWSBURY
SY4 3HY
- Ffôn:
- 01939290855
- E-bost:
- enquiries@paccshropshire.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window