CHARLOTTE'S TANDEMS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charlotte's Tandems lends tandems to people with disabilities for free, so that they can enjoy the wonders of cycling. Full details of our tandems (and trailer bikes) their location and availability can be found on our website, CharlottesTandems.co.uk. The site also has details of our current and past borrowers, which makes interesting reading. We also have an active Facebook Group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHERINE ANNE REEVES BA, MED | Cadeirydd | 03 May 2012 |
|
|
||||
Hilary Jane Boxer | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Timothy Dowson | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
John Graham Saunders | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Callum James Rush | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
DR EDWARD ALEXANDER REEVES BENG, PHD | Ymddiriedolwr | 03 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2020 | 03/04/2021 | 03/04/2022 | 03/04/2023 | 03/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52k | £3.09k | £1.86k | £1.40k | £1.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £537 | £6.10k | £1.97k | £1.87k | £1.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2024 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2021 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2020 | 08 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 APR 2012 AS AMENDED ON 10/06/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF DISABLED PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM WHO ARE UNABLE TO RIDE A BIKE SAFELY BY THEMSELVES THROUGH THE PROVISION OF FREE HIRE OF TANDEM CYCLES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Knapp Farm House
Knapp Lane
Coaley
DURSLEY
GL11 5AR
- Ffôn:
- 00000000000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
CharlottesTandems.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window