ST JUDE'S CHURCH, WALSALL

Rhif yr elusen: 1146782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Part of the Free Church of England, we are a Church in the Chuckery area of Walsall. We hold services every Sunday morning at 10:30am, mostly following the informal Family Service, with Holy Communion being held every third Sunday. There are also Fellowship meetings, which include various activities, held as announced on Thursday evenings. A coffee and chat event is held on most Fridays.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £1,676
Cyfanswm gwariant: £1,032

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Walsall

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Ebrill 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
RIGHT REVD PAUL NIGEL HUNT BSC, MSC Cadeirydd 03 April 2012
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND CENTRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND CONVOCATION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ST. ANDREW'S CHURCH, BENTLEY
Derbyniwyd: Ar amser
MR BILL CLEMENTS Ymddiriedolwr 03 April 2012
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND CONVOCATION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND CENTRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
NATALIE EMMA STENSTROM BSC Ymddiriedolwr 03 April 2012
FREE CHURCH OF ENGLAND SOUTHERN DIOCESAN SYNOD
Derbyniwyd: Ar amser
FREE CHURCH OF ENGLAND CONVOCATION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN EDEN JEFFERSON Ymddiriedolwr 03 April 2012
Dim ar gofnod
NORMA WENDY JEFFERSON Ymddiriedolwr 03 April 2012
Dim ar gofnod
KIM SILVA Ymddiriedolwr 03 April 2012
Dim ar gofnod
JOHN SILVA Ymddiriedolwr 03 April 2012
Dim ar gofnod
SHARON NORAH CLEMENTS Ymddiriedolwr 03 April 2012
Dim ar gofnod
DOREEN MARY HAYNES Ymddiriedolwr 03 April 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.46k £387 £1.01k £2.01k £1.68k
Cyfanswm gwariant £2.80k £1.34k £4.58k £934 £1.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Hydref 2024 349 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Gorffennaf 2022 268 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
329 Wolverhampton Road West
Willenhall
WV13 2RL
Ffôn:
01902607335
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael