Hanes ariannol PUDDLEDUCKS NURSERY & PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1147559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £211.08k £228.28k £231.76k £284.83k £314.43k
Cyfanswm gwariant £230.37k £238.32k £236.86k £268.90k £340.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £116.68k N/A N/A £98.11k