Hanes ariannol CAMELFORD & WEEK ST MARY METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1150386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £91.75k £115.44k £337.03k £200.40k £284.15k
Cyfanswm gwariant £141.82k £163.17k £227.11k £167.49k £304.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A