HIGHER WYCH SCHOOL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awarding grants to young people in the parish to advance education, social and physical training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Wrecsam
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
philip godsal | Cadeirydd | 10 July 2010 |
|
|
||||||
Felicity Susan Godsal | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||||
Dr Sarah Birch | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||||
Rev Veronica Green | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||||
Joyce Kynaston | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||||
Christopher John Smith | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.53k | £6.63k | £6.83k | £7.03k | £7.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.96k | £795 | £4.83k | £11.50k | £9.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 10/06/2010 AS AMENDED BY SCHEME DATED 15/02/2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: (1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE YOUNG PEOPLE OF THE TOWNSHIP OF ISCOYD BY THE PROVISION OF A SCHOOL IN THE AREA OF BENEFIT AT WHICH EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND IS PROVIDED. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF YOUNG PEOPLE FROM THE TOWNSHIP OF ISCOYD OR OTHERWISE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT, IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: (A) AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; (B) PROVIDING THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC OR OTHER ARTS), TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE OF THAT EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT.
Maes buddion
THE COMMUNITY COUNCIL AREA OF BRONINGTON, INCLUDING THE TOWNSHIP OF ISCOYD, OTHERWISE KNOWN AS WHITEWELL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wolvesacre Mill
Agden
Whitchurch
SY13 4RE
- Ffôn:
- 07808 917336
- E-bost:
- estateoffice@iscoydpark.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window