Dorset South and West Circuit

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
comprises Methodist Churches at Bere Heath, Broadmayne, Broadwey, Chickerell, Easton, Lanehouse, Portesham, Underhill, Weymouth Bay and Wyke Regis, Uploders, Ecumenical Partnership Churches (Methodist/URC) in Bridport and Dorchester and the Methodist heritage project based at Tolpuddle.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

39 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2012: Previously excepted registration
- BRIDPORT AND DORCHESTER METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
39 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John David Yarrien | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|||||
Roger Lewis Phillips | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Jane Beverley Clinton | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|||||
Timothy Tarling | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Alastair Neil Ballentine | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Paul Maurice Smith | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Michael Roger Humphrey | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Esme Selina Philp | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Stephen Smith | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Rev Jane Mary Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Jayne Louise Newton | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Ruth Lownsbrough | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
JOHN SYDNEY PARSON | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Chevis | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Linda Mary Scott | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|||||
Rev GWYNETH MARGARET OWEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
VICKY SEAGRAVE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Peter Michael Jenner | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Susan Mary Nicklin | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Timothy John Wells | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Ross Seagrave | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Diana Leeming | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Clive Timothy Stokes | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARIA JACOBSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Paula Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
DR David Michael Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Cathrin Irene Dunford | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Mary Gracie | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Joseph William Fairbairn | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Robin Barry Powell | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Rev Jean Quick | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Alice Trent | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|||||
JANICE YOUNG | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
SUSAN HERMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev Stephanie Jenner | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|||||
COLIN GANNAWAY | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|||||
Rev JOHN DENNIS WALKER | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||
KATHLEEN VALERIE Clarke | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
||||
MARGARET EAGLESTONE | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.83k | £470.98k | £132.04k | £271.33k | £238.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £314.15k | £293.75k | £453.04k | £384.36k | £498.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932 as amended on 16 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 Wyke Road
Weymouth
DT4 9QQ
- Ffôn:
- 07709601567
- E-bost:
- weybaymc@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window