HERTFORDSHIRE CITIZENS ADVICE SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a consortium formed by the 10 Citizens Advice in Hertfordshire with the aim to generate additional funding to serve the needs of citizens in Hertfordshire; and to represent the CAB community at a county level.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm:
£1,325,185
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.31m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £217 | |
Arall | £17.55k |
Cyfanswm gwariant:
£1,303,803
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.30m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,263,835 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.30m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £21.38k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bedford
- Essex
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1121196 BROXBOURNE CITIZENS ADVICE BUREAU
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1085882 DACORUM DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1083211 EAST HERTS CITIZENS ADVICE SERVICE
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1064996 HERTSMERE CITIZENS ADVICE BUREAU
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1086489 NORTH HERTFORDSHIRE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE B...
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1041830 ST ALBANS DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1077414 STEVENAGE CITIZENS ADVICE BUREAU
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1104392 CITIZENS ADVICE SERVICE IN THREE RIVERS
- 12 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1109872 WATFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
- 03 Medi 2012: Cofrestrwyd
- 12 Chwefror 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HCAS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £365.18k | £378.64k | £667.64k | £814.38k | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £357.93k | £369.71k | £691.53k | £826.34k | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £351.92k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £361.91k | £553.53k | £682.60k | £1.26m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £665.03k | £810.70k | £1.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £217 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £2.61k | £3.68k | £17.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £691.53k | £826.34k | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £672 | £1.31k | £1.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £686.58k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £137.67k | £34.02k | £106.03k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £112.96k | £21.26k | £71.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE: TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF HERTFORDSHIRE AND ITS ENVIRONS AND SURROUNDING LOCAL AUTHORITY AREAS (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") AND IN PARTICULAR, BY THE ENHANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS.
Maes buddion
HERTFORDSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window