Hanes ariannol ROTARY CLUB OF BOURNEMOUTH, CHARITIES 2

Rhif yr elusen: 1149267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.06k £3.12k £5.78k £4.01k £7.40k
Cyfanswm gwariant £1.30k £3.30k £6.58k £4.32k £7.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A