HODDESDON PLAYERS AMATEUR DRAMATIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides opportunities for members to become involved in all aspects of drama through the annual production of two full-length plays and a revue of sketches and songs. The Charity also runs a programme of theatre visits and playreadings and gives members opportunities to become involved in direction, marketing, business skills, and scenery construction.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,287 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 21 Medi 2012: Cofrestrwyd
- HODDESDON PLAYERS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Martin Elson | Cadeirydd | 15 August 2012 |
|
|||||
Vicki Avril Avery | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Ian Ellis-Hall | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Christine Lorraine Holt | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
||||
Alison Mary Kent Gordon | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
JOY MARGERY TERESA MATHER | Ymddiriedolwr | 15 August 2012 |
|
|
||||
HILARY FIONA BURKE MARSH | Ymddiriedolwr | 15 August 2012 |
|
|||||
SUZANNE HOPE AUSTIN | Ymddiriedolwr | 15 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.94k | £1.72k | £8.11k | £12.19k | £18.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.99k | £2.47k | £8.33k | £14.80k | £17.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.20k | £4.29k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 08 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 10 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 MAR 2012 AS AMENDED ON 18/09/2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PERFORMING ARTS AND TO FURTHER PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ARTS BY PRESENTING FOR PUBLIC PERFORMANCE, A BALANCED RANGE OF PLAYS OF ARTISTIC AND CULTURAL MERIT AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE SOCIETY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 Lyttons Way
Hoddesdon
EN11 9NH
- Ffôn:
- 01992460838
- E-bost:
- Johnelson@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window