ASSOCIATION OF AFGHAN HEALTHCARE PROFESSIONALS-UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assisstance with teaching and training of healthcare professionals in the UK Healthcare awareness programmes in the UK Career advice in the UK Provision of First Aid to Afghan cultural events in London Help with Hepatitis B programme in Afghanistan. Provision of clean drinking water in smaller scale in Afghanistan. Emergency response to natural disaster victims in Afghanistan.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 285176 THE HELPING HANDS INTERNATIONAL
- 04 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- AAHP-UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enayat Modasser | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Dr Nasir Ahmad Habibi | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|||||
DR Ghani Abdulwahab | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
DR Ihsanullah Wardak | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
Dr QUDRAT ULLAH | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
|
||||
AMAN SHAMS | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
|
||||
DR KHESROW SANGARWAL MBBS | Ymddiriedolwr | 21 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/03/2020 | 24/03/2021 | 24/03/2022 | 24/03/2023 | 24/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.98k | £15.98k | £73.08k | £59.65k | £78.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.20k | £21.95k | £38.47k | £53.76k | £70.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 24 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 24 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 24 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 24 Mawrth 2021 | 31 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Mawrth 2020 | 16 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 24 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MAR 2012 AS AMENDED ON 24/11/2012
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ON THE SUBJECT OF HEALTHCARE AND TO PROMOTE RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF THAT SUBJECT AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS. B) TO RELIEVE SICKNESS, POOR HEALTH AND OLD AGE AMONGST PEOPLE LIVING IN THE UK AND AFGHANISTAN. C) THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER IN THE UK AND AFGHANISTAN, IN THE FORM OF PROVISION OF MEDICAL AID
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 Great Portland Street
First Floor
Assoc of Afghan Healthcare Prof
London
W1W 7LT
- Ffôn:
- 02081381199
- E-bost:
- aahp.uk@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window