Light Peer Support (LTD)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for mothers and pregnant women and their families who are suffering with post and ante natal depression and anxiety and other perinatal mental illness. This support includes email, telephone and text support and peer support buddying in the South Yorkshire and North Derbyshire area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £357,014 o 5 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 27 Medi 2012: Cofrestrwyd
- Light (Pre and post natal support) (Enw gwaith)
- Light (Pre and Post Natal support) (Enw gwaith)
- Light Peer Support (Enw blaenorol)
- LIGHT SHEFFIELD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna McGarrigle | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Alice Curren | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||
SAVI ROBINSON BSC Hons | Ymddiriedolwr | 26 December 2012 |
|
|
||||
JAN CUBISON BA HONS | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £119.03k | £129.23k | £201.49k | £178.88k | £399.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.02k | £96.87k | £128.02k | £204.81k | £229.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £108.49k | £40.00k | £40.00k | £118.21k | £357.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | N/A | £23.77k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 12 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 AUG 2012 as amended on 08 Mar 2020 as amended on 08 Mar 2020 as amended on 19 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ('THE OBJECTS') ARE THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE DIRECTED TO ALLEVIATING THOSE WHO SUFFER FROM POSTNATAL DEPRESSION AND PREGNANCY-RELATED ILLNESSES AND, IN PARTICULAR, THE RELIEF OF SICKNESS AND PROTECTION AND PROMOTION OF GOOD HEALTH (BOTH PHYSICAL AND MENTAL) BY THE PROVISION OF SUPPORT AND COUNSELLING AND THE ADVANCEMENT IN EDUCATION IN MATTERS RELATING TO POSTNATAL DEPRESSION AND PREGNANCY-RELATED ILLNESSES AND THEIR EFFECTS IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF ADVICE AND GUIDANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Light Peer Support Limited
Knowle House
4 Norfolk Park Road
Sheffield
South Yorkshire
S2 3QE
- Ffôn:
- 0114 438 8962
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window