WANDLE VALLEY REGIONAL PARK TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the conservation, protection and improvement of the physical and natural environment, the preservation of buildings or sites of historic or architectural importance, to provide facilities for recreation or leisure and the relief of unemployment in the Wandle Valley, being the area within 1.6km of the Wandle Valley Regional Park per the London Plan 2011 published by the GLA.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Croydon
- Merton
- Sutton
- Wandsworth
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor Eleanor Lesley Stringer | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|||||
Councillor Leonie Alison Cooper AM | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||
Judith Mary Helen Gasser | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Councillor Jenifer Gould | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|||||
Councillor Scott Roche | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Councillor Barry Lewis | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Jim Foy | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Tony Burton | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|||||
CLARE ELIZABETH NEWILL | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
||||
Jayne McCoy | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|||||
DAVID WEBB | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.96k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.91k | £4.06k | £1.28k | £1.90k | £1.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Mai 2021 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Mai 2021 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 JUL 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/07/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND RELATING TO THE WANDLE VALLEY AS THE TRUSTEES/DIRECTORS SEE FIT FROM TIME TO TIME BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (1) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT WITHIN THE WANDLE VALLEY. (2) TO PROMOTE THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE IN THE WANDLE VALLEY. (3) TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE WANDLE VALLEY FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OR IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PUBLIC OR SUCH PERSONS. (4) THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT AMONGST RESIDENTS OF THE WANDLE VALLEY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES/DIRECTORS MAY THINK FIT, INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT. (5) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES/DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE COMMISSION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Book Shop Morden Hall Park
Morden
London
SM4 5JD
- Ffôn:
- 07818024006
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window