Hanes ariannol THE HIVE CROYDON

Rhif yr elusen: 1149329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.26k £9.55k £5.93k £3.67k £340
Cyfanswm gwariant £11.28k £4.85k £8.69k £5.73k £2.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.93k N/A N/A N/A N/A