UNIVERSITY OF WALES:TRINITY SAINT DAVID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scholarship and a commitment to the quality of the learning experience are central to the mission of the UoW: Trinity Saint David. Through academic programmes delivered on campus and in the workplace, and the range of activities delivered in schools and community venues, existing initiatives will be built upon to widen access to HE and encourage participation from under-represented groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£202,701,000
Roddion a chymynroddion | £501.00k | |
Weithgareddau elusennol | £158.66m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.08m | |
Arall | £41.46m |
Cyfanswm gwariant:
£172,105,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £115.45m | |
Arall | £56.66m |
-£758,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £57,928,000 o 31 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £56.66m | |
Gwariant elusennol | £115.45m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £30.60m |
Pobl

2109 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 65 |
£70k i £80k | 5 |
£80k i £90k | 9 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 1 |
£120k i £130k | 3 |
£150k i £200k | 4 |
£250k i £300k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerdydd
- Ceredigion
- Dinas Abertawe
- Dinas Birmingham
- Hackney
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1139800 SWANSEA METROPOLITAN UNIVERSITY
- 29 Hydref 2012: Cofrestrwyd
- PRIFYSGOL CYMRU: Y DRINDOD DEWI SANT (Enw gwaith)
- UWTSD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katrin Shaw | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Dr Tracy Cruickshank | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Dr Deborah Jayne Hughes | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Maria Dinu | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
John Edge | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Professor Elwen Evans KC | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Natalie Beard | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Nigel Roberts | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Professor Kyle Glenn Erickson | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Emlyn Dole | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Timothy James Llewelyn | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Emlyn Michele James Griffith Schiavone | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Justin Thomas Albert | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Rowland Jones | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Geraint Roberts | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Siberry | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.30m | £173.87m | £180.87m | £183.12m | £202.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.17m | £165.67m | £197.19m | £193.99m | £172.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £44.62m | £64.15m | £64.12m | £60.59m | £57.93m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £1.34m | £0 | £501.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £122.22m | £145.92m | £155.85m | £155.66m | £158.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £281.00k | £1.13m | £375.00k | £1.39m | £2.08m | |
|
Incwm - Arall | £26.80m | £26.82m | £23.31m | £26.07m | £41.46m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £98.66m | £116.91m | £147.70m | £137.21m | £115.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £49.49m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £185.03k | £187.00k | £180.64k | £196.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £9.93m | £9.34m | £9.03m | £9.44m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £45.51m | £48.76m | £0 | £56.77m | £56.66m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £155.75m | £154.04m | £155.22m | £153.52m | £166.10m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £13.26m | £10.66m | £9.72m | £10.27m | £16.44m | |
|
Cyfanswm asedau | £60.18m | £87.64m | £100.63m | £90.57m | £56.67m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£89.23m | -£74.54m | -£47.81m | -£35.15m | -£1.24m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £91.02m | £100.83m | £103.64m | £105.18m | £96.04m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SUPPLEMENTAL CHARTER, LETTERS PATENT AND GREAT SEAL GRANTED 28 SEPTEMBER 2012, STATUTES AND ORDINANCES RATIFIED BY THE UNIVERSITY COUNCIL 5 OCTOBER 2012
Gwrthrychau elusennol
III - THE OBJECTS OF THE UNIVERSITY ARE TO ADVANCE EDUCATION AND DISSEMINATE KNOWLEDGE BY TEACHING, SCHOLARSHIP AND RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT, WHICH INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO: 1. THE POWER TO AWARD AND REVOKE DEGREES OF ANY RANK OF THE UNIVERSITY AND OTHER DISTINCTIONS (INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DIPLOMAS, JOINT DEGREES, DUAL DEGREES, CERTIFICATES, FELLOWSHIPS, HONORARY DEGREES, HONORARY FELLOWSHIPS, MEMBERSHIPS AND ASSOCIATESHIPS) IN ITS OWN NAME AND/OR DUALLY OR JOINTLY WITH OTHER EDUCATION INSTITUTIONS; AND 2. THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A SIGNIFICANT PHYSICAL UNIVERSITY PRESENCE IN SWANSEA, CARMARTHEN, AND LAMPETER (OR SUCH PLACES AS MAY BE DETERMINED), WHICH FACILITATES THE OBJECTS OF THE UNIVERSITY; AND 3. THE OBJECTS OF THE UNIVERSITY SHALL HAVE REGARD TO THE VOCATIONAL, BILINGUAL, AND ANGLICAN HERITAGES OF HISTORICAL ENTITIES.
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
University Of Wales Trinity St. David
College Road
CARMARTHEN
United Kingdom
SA31 3EP
- Ffôn:
- 01267 676767
- E-bost:
- planning@uwtsd.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window