TRANSFORMING CHURCHES AND COMMUNITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TCC's main activities are: 1. Information Service: 2. Basic Service: 3. Consultancy Service: 4. Project Management:
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
- TCC (Enw gwaith)
- TRANSFORMING CHURCHES AND COMMUNITIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Caroline Wickens | Cadeirydd | 29 February 2024 |
|
|||||||||||
Rev Peter Edward Powers | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||||||||
Stephanie Louise Roux | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||||||||
Sandra Macaulay Waddington | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|||||||||||
Rev Catherine Bird | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.54k | £116.40k | £131.13k | £112.53k | £125.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.42k | £109.40k | £129.51k | £110.65k | £129.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.33k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 03 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION CONVERSION DATED 09 NOV 2018
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE GEOGRAPHICAL AREA COVERED BY THE METHODIST CHURCH IN BRITAIN AND ITS ENVIRONS (HEREINAFTER CALLED THE ”AREA OF BENEFIT”) AND, IN PARTICULAR, BUILD THE CAPACITY OF THIRD SECTOR ORGANISATIONS BY PROVIDING THEM WITH THE NECESSARY SUPPORT, INFORMATION AND SERVICES TO ENABLE THEM TO PURSUE OR CONTRIBUTE TO ANY CHARITABLE PURPOSE WHERE: (A) "THIRD SECTOR" MEANS CHARITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISE; (B) "CHARITIES" ARE ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES, INCLUDING METHODIST CHURCHES, OTHER CHRISTIAN DENOMINATIONS AND OTHER FAITH COMMUNITIES; AND (C) "VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES" ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES. 2. TO PROMOTE, ORGANISE AND FACILITATE CO-OPERATION AND PARTNERSHIP WORKING BETWEEN THIRD SECTOR, STATUTORY AND OTHER RELEVANT BODIES IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES WITHIN THE AREA OF BENEFIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Wesley Centre
Royce Road
MANCHESTER
M15 5BP
- Ffôn:
- 07883339698
- E-bost:
- admin@churchandcommunity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window