Hanes ariannol WEST HOWE COMMUNITY ENTERPRISES

Rhif yr elusen: 1157732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £159.82k £123.92k £65.06k £154.18k £203.80k
Cyfanswm gwariant £104.28k £152.01k £104.63k £142.07k £186.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k N/A N/A £7.91k £113.96k