Glossop and Tameside Methodist Circuit

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of regular public acts of worship open to members of the church and and non members alike. The teaching of Christianity through sermons etc, Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Promotion of Christianity through the staging of events and services. Promoting the whole mission of the Church through activities generally and for other specific needs groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£662,053
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £270.28k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £296.63k | |
Arall | £95.14k |
Cyfanswm gwariant:
£388,958
Codi arian | £104.39k | |
Weithgareddau elusennol | £284.57k | |
Arall | £0 |
£1,717 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £104.39k | |
Gwariant elusennol | £284.57k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £273.10k |
Codi arian a Arall Gwariant | £104.39k | |
Gwariant elusennol | £284.57k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £274.81k |
Pobl

3 Gweithwyr
34 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
- Swydd Derby
- Tameside
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136791 ASHTON-UNDER-LYNE METHODIST CIRCUIT
- 21 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
- Glossop and Tameside Methodist Circuit (Enw gwaith)
- HYDE AND DENTON METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
34 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Hazel Ann Cook | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Rev GRAHAM TARN | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Carol Sidebottom | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Lai-Ying Eliza Ho | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Beryl Smith | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
SUSAN MARY Gregory | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Glyn Veitch | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Irene Rothery | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jane Mary Hewson | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Malcolm Sidney Evans | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
LILIAN CULLEN | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
HELEN CHAUHAN | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Katherine louise Balfour | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
IRENE GWYNETH HIRST | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
MARGARET PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Robert John Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Robert Bernard Warin | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
ROWENA MELLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Caroline Jane Phillips | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Alan John Burgess | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Emmaline Saffron Krause | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Philip Antony Pache | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
ALAN MELLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
LARRAINE JEAN HORROCKS | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
JEAN BLAIR | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
JUDY EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Robert Andrew Balfour | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Allen Gordon Flowers | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Gill Hall | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Margaret Thorp | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Andrew David Mason | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
HELEN ELIZABETH MURPHY | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
DOROTHY WANJOHI | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN CHARLTON | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £171.87k | £148.32k | £337.68k | £379.59k | £662.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.21k | £125.64k | £424.78k | £523.04k | £388.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £270.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £296.63k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £95.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £284.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £104.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.80m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.41k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.04m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £750 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2022
(Mae'r cyfrifon |
30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 16/04/1976 as amended on 21 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF THE UNION THE ADVANCEMENT OF - A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION BEING A SOCIETY OR INSTITUTION, SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stalybridge Methodist Church
High Street
STALYBRIDGE
Cheshire
SK15 1SE
- Ffôn:
- 07875826437
- E-bost:
- admin@gtmethodist.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window