Hanes ariannol DULWICH COLLEGE

Rhif yr elusen: 1150064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.24m £44.44m £48.39m £52.78m £57.32m
Cyfanswm gwariant £43.79m £43.58m £46.88m £49.45m £53.69m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £7.79k £20.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.44m £984.54k £1.25m £1.22m £1.41m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.48m £4.32m £6.15m £6.82m £7.30m
Incwm - Weithgareddau elusennol £33.63m £35.22m £37.39m £40.64m £44.98m
Incwm - Gwaddolion £1.09m £536.75k £701.88k £725.27k £924.50k
Incwm - Buddsoddiad £1.15m £980.18k £1.03m £1.19m £1.31m
Incwm - Arall £3.54m £2.94m £2.56m £2.91m £3.24m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £29.48k £50.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £40.22m £40.02m £42.54m £44.54m £48.40m
Gwariant - Ar godi arian £3.57m £3.56m £4.34m £4.91m £5.29m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £64.11k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £45.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0