SALE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1151757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Six Methodist Churches within the Sale Circuit, as per our Annual report.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £236,626
Cyfanswm gwariant: £171,927

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Trafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

25 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Douglas Couse Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Jill Fielding Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Gwyn Williams Ymddiriedolwr 14 September 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Armitage Ymddiriedolwr 18 October 2021
Dim ar gofnod
Alison Burgess Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Corrinne Shirley Cecil Koromia Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Peter Harry Bayley Ymddiriedolwr 09 September 2020
Dim ar gofnod
Christine Ann Clarkson Ymddiriedolwr 09 September 2020
Dim ar gofnod
Margaret Kaye Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Ruth Julian Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Rev Glayne Worgan Ymddiriedolwr 01 September 2016
GREATER MANCHESTER CHURCHES TOGETHER
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 576 diwrnod
THE AVENUE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: 64 diwrnod yn hwyr
Colin Norman Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Brian Rains Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
Stella Walker Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
Helen Norman Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Christine Davies Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Judith Meredith Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Helen Jones Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Anne Bennett Ymddiriedolwr 23 April 2013
Dim ar gofnod
Ann Partington Ymddiriedolwr 23 April 2013
Dim ar gofnod
Mabel Rudo Nyazika Ymddiriedolwr 23 April 2013
Dim ar gofnod
Kevin Burgess Ymddiriedolwr 23 April 2013
Dim ar gofnod
Sue Cowlishaw Ymddiriedolwr 01 September 2011
Dim ar gofnod
Isabel Daysh Ymddiriedolwr 01 September 2010
Dim ar gofnod
Morris Loveland Ymddiriedolwr 01 September 2007
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £153.81k £149.13k £137.23k £164.74k £236.63k
Cyfanswm gwariant £138.43k £156.54k £179.50k £195.96k £171.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 25 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 25 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 26 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 26 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 14 Mawrth 2024 258 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 14 Mawrth 2024 258 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 14 Mawrth 2024 623 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 14 Mawrth 2024 623 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 15 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 15 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SALE METHODIST CIRCUIT
The Avenue Methodist Church
Wincham Road
SALE
M33 4PL
Ffôn:
0161 962 2075