Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN'S SHERWOOD
Rhif yr elusen: 1153828

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharine Ann Shepherd | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Rachel King | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
JULIE DAY | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|||||
Christopher John Budd | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Judith Milbourn | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Valerie Airey | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Beryl Morgan | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Glenn Hickson | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Elaine Barnabas | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Alison Rogers | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Susannah Mary Estella | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Glenys Hepworth | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
John Hepworth | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Penelope Kathryn Breakwell | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Rev Sue Pendenque | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Christiane Maria Morris | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Christopher John Morris | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Ian Gordon | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
LESLEY COHEN | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.