Hanes ariannol MGCFUTURES LTD

Rhif yr elusen: 1153534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.96k £352.12k £67.72k £75.57k £168.68k
Cyfanswm gwariant £108.55k £127.71k £123.17k £149.34k £159.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.57k £4.52k N/A N/A N/A