Hanes ariannol BUCKLAND NEWTON COMMUNITY PROPERTY TRUST

Rhif yr elusen: 1153817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.80k £53.23k £52.31k £55.77k £60.60k
Cyfanswm gwariant £54.19k £39.24k £45.35k £53.70k £43.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A