Ymddiriedolwyr BUCKLAND NEWTON COMMUNITY PROPERTY TRUST
Rhif yr elusen: 1153817

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW GEORGE STONE | Cadeirydd | 22 April 2013 |
|
|
||||
Kevin Hines | Ymddiriedolwr | 03 May 2025 |
|
|
||||
ANDREW WARING | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|||||
Antony John Tufnell Parson | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Stella Maree Pollard | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Lysander Hugh Vincent Parsons | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|
||||
Gill Watkin | Ymddiriedolwr | 07 August 2013 |
|
|
||||
NICKI BARKER | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
||||
JACQUI CUFF | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.