Hanes ariannol Christ Church with St Andrew the Less Cambridge

Rhif yr elusen: 1151611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £666.27k £721.32k £688.87k £796.78k £788.17k
Cyfanswm gwariant £600.73k £691.14k £721.04k £827.09k £800.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £589.81k £631.15k £628.52k £728.72k £722.65k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £705 £3.27k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £75.63k £89.46k £56.73k £65.43k £40.29k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £359 £686 £671
Incwm - Arall £830 £0 £0 £1.95k £24.56k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £599.86k £691.14k £721.04k £827.09k £800.49k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £1.02k £900 £960 £900
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £22.30k £28.70k £28.30k £50.78k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £879 £0 £0 £0 £0