THE MUSIC IN SECONDARY SCHOOLS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To be at the forefront of classical music education in challenging and disadvantaged secondary schools; providing funding to enable all students as they enter their secondary school to be given a classical musical instrument alongside regular group tuition and the opportunities to perform, and to improve the quality of teaching, learning and leadership of music through high quality staff training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,409,069
Roddion a chymynroddion | £230.73k | |
Weithgareddau elusennol | £1.02m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £155.65k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,416,598
Codi arian | £65.69k | |
Weithgareddau elusennol | £1.35m | |
Arall | £0 |
£126,076 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £27,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £65.69k | |
Gwariant elusennol | £1.35m |
Codi arian a Arall Gwariant | £65.69k | |
Gwariant elusennol | £1.35m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £118.55k |
Pobl

9 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2013: CIO registration
- MIST (Enw blaenorol)
- THE MUSIC IN SCHOOLS TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONOURABLE ANDREW DANIEL WOLFSON | Cadeirydd | 10 April 2013 |
|
|||||||||||||
Kadiatu Kanneh-Mason | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||||||||||
Daniel Peltz | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|||||||||||||
LADY MADELEINE ASTRID LLOYD WEBBER | Ymddiriedolwr | 10 April 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £964.11k | £982.13k | £6.17m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £986.81k | £825.74k | £1.28m | £1.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £39.00k | £27.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £97.38k | £13.72k | £18.71k | £5.18m | £230.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.03m | £950.00k | £960.67k | £93.51k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £926 | £397 | £0 | £60.67k | £155.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £928.70k | £910.76k | £801.16k | £1.25m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £89.95k | £76.06k | £24.58k | £24.93k | £65.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.56k | £0 | £0 | £0 | £7.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £530.00k | £0 | £0 | £0 | £471.46k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £29.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £4.43m | £5.15m | |
|
Cyfanswm asedau | £920.44k | £705.58k | £861.83k | £1.17m | £581.91k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £222.07k | £29.91k | £29.76k | £13.29k | £28.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 17 APR 2013 AMENDED ON 04 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
1) PROMOTE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 IN MUSIC BY FUNDING A PROGRAMME OF EXCELLENCE IN CLASSICAL MUSIC EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS, BY PROVIDING OPPORTUNITIES FOR STUDENTS TO PERFORM, AND BY IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING, LEARNING AND LEADERSHIP OF MUSIC THROUGH HIGH QUALITY STAFF TRAINING 2) SUCH OTHER PURPOSES THAT ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES BOTH WITHIN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND ELSEWHERE THROUGH OUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MiSST
8 Highbury Grove
LONDON
N5 2EQ
- Ffôn:
- 02076974208
- E-bost:
- info@misst.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window