HORSHAM DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Provision of Community Transport services to people across the Horsham District who for reasons of age, disability, mobility problems or rural isolation, find it difficult to access public transport. The provision of accessible transport to community groups, clubs and associations for excursions & trips.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £111,513 o gontract(au) llywodraeth a £156,727 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1165527 COMMUNITY TRANSPORT SUSSEX
- 18 Ebrill 2013: CIO registration
- 27 Gorffennaf 2023: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
- HDCT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 30/09/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.25k | £161.98k | £319.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.29k | £163.72k | £226.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £87.83k | £111.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.45k | £156.73k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 18 Apr 2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS TO PROVIDE A COMMUNITY TRANSPORT SERVICE, FOR SUCH INHABITANTS OF HORSHAM AND THE SURROUNDING AREA, WHO ARE IN NEED OF SUCH A SERVICE BECAUSE OF AGE, SICKNESS OR DISABILITY (MENTAL OR PHYSICAL) OR POVERTY OR A LACK OF AVAILABILITY OF ADEQUATE AND SAFE PUBLIC TRANSPORT SERVICES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window