ASB HELP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim and objective of the Charity is to facilitate the good administration of the law by providing advice and support to victims of anti-social behaviour and encouraging the greater efficiency of local authorities and the police in responding to reports of anti-social behaviour.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2013: CIO registration
- ASBHELP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN RICHER | Cadeirydd | 09 May 2013 |
|
|||||||||||
Gareth Sands | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||||||||
Adrian Tonge | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||||||||
Jennifer Elaine Herrera | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|||||||||||
Victoria Louise Heap | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||||||||
Damien Desmond Morrison | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||||||||
JULIE ABRAHAM | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.00k | £115.10k | £260.23k | £143.10k | £161.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.58k | £109.36k | £189.27k | £180.48k | £193.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 12 Jul 2013
Gwrthrychau elusennol
TO FACILITATE THE GOOD ADMINISTRATION OF THE LAW BY PROVIDING ADVICE AND SUPPORT TO VICTIMS OF ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR AND ENCOURAGING THE GREATER EFFICIENCY OF LOCAL AUTHORITIES AND THE POLICE IN RESPONDING TO REPORTS OF ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ASB Help
3-4 Hankey Place
London
SE1 4BB
- Ffôn:
- 02035030797
- E-bost:
- admin@asbhelp.co.uk
- Gwefan:
-
asbhelp.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window