Hanes ariannol BARDSLEY YOUTH PROJECT

Rhif yr elusen: 1152836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £112.51k £42.60k £140.16k £124.70k £132.28k
Cyfanswm gwariant £60.53k £82.93k £103.63k £116.68k £137.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.90k £12.96k N/A N/A N/A