DALE STREET METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1153330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing regular acts of Christian worship open to all; providing space for prayer/ contemplation; supporting groups for bible study and fellowship; providing activities with a Christian ethos for the young, their carers, and the elderly; promoting the mission of the church; demonstrating care for the community through social projects and donations; providing space for community activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £152,483
Cyfanswm gwariant: £106,866

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1007428 AGE CONCERN LEAMINGTON SPA
  • 09 Awst 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Tina Jane Brooker Cadeirydd 01 September 2023
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
David Keverne Sandy Ymddiriedolwr 19 May 2024
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Derek John Dwyer Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Paul Avijit Mondal Ymddiriedolwr 26 September 2023
Dim ar gofnod
TREVOR JOHN PETHICK Ymddiriedolwr 01 September 2023
BIRMINGHAM DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Iain Mark Ballard Ymddiriedolwr 01 September 2023
KENILWORTH METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
BIRMINGHAM DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Ann Begg Ymddiriedolwr 21 May 2023
THE LEAMINGTON SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Edwina McConville Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
JUNE GABBITAS Ymddiriedolwr 13 June 2021
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM CHARLES HOWE Ymddiriedolwr 22 May 2018
Dim ar gofnod
MARGARET ELIZABETH FERRER Ymddiriedolwr 16 May 2018
Dim ar gofnod
TONY PARKINSON Ymddiriedolwr 02 June 2017
Dim ar gofnod
MRS PENNY SHARPLES Ymddiriedolwr 14 May 2017
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
MARK EDWARD WHITEHOUSE Ymddiriedolwr 27 September 2016
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW TIMOTHY EMM Ymddiriedolwr 08 August 2013
WELCOME HERE LEAMINGTON AND WARWICK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
LEAMINGTON SPA STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Christine Weir Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod
MAUREEN DARBY Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod
ELISABETH MARY FREEMAN Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod
MRS JO PARKINSON Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod
JOANNA CHRISTINE RHODES Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod
MARK PREEDY Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £132.54k £101.92k £61.46k £94.74k £152.48k
Cyfanswm gwariant £148.77k £131.56k £111.69k £120.43k £106.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 26 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 26 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 19 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 19 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 26 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 26 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Dale Street Methodist Church
Dale Street
Leamington Spa
CV32 5HL
Ffôn:
07479 556913