Hanes ariannol THE C M LOWE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1152860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £28.41k £19.82k £17.55k £24.04k £32.47k
Cyfanswm gwariant £48.83k £32.62k £44.92k £18.91k £53.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A