Hanes ariannol Voice 21

Rhif yr elusen: 1152672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £922.97k £1.08m £2.24m £3.03m £3.19m
Cyfanswm gwariant £921.30k £1.06m £1.77m £3.01m £3.33m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £182.10k £205.25k £356.56k £304.87k £241.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £76.21k N/A £386.40k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £272.21k £392.81k £843.10k £790.66k £631.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £650.76k £687.98k £1.40m £2.24m £2.54m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £12.26k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £921.30k £1.06m £1.77m £3.01m £3.32m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £1.10k
Gwariant - Llywodraethu £5.25k £0 £11.90k £0 £9.92k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0