THE KEYS PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
KEYS operates a programme of integrated medical, spiritual and community support for individuals with alcohol and drug addiction. The programme is operated by teams comprising mostly of volunteers within churches. The team operates from a conviction that by this holistic approach, issues often at the root of addictions will be dealt with in such a way that relapse becomes much less likely.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Hydref 2013: CIO registration
- KEYS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Keron Fletcher | Cadeirydd | 13 January 2017 |
|
|
||||
Tracy Clarridge | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Llewellyn Ramos | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Audrey Tan Wae Teen | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|
||||
Priscilla Mary Elspeth Smith | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
DAVID BARRATT | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.57k | £89.00k | £118.43k | £128.49k | £127.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.18k | £85.17k | £103.71k | £112.46k | £130.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 18 Oct 2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM DRUG AND ALCHOHOL MISUSE THROUGH A PROGRAMME OF DETOXIFICATION AND REHABILITATION IN ORDER TO HELP PRESERVE AND PROTECT THEIR GOOD HEALTH IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The KEYS Project
124-128 City Road
LONDON
EC1V 2NX
- Ffôn:
- 08006349638
- E-bost:
- admin@thekeysproject.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window