THE TDS CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The TDS Charitable Foundation exists to raise standards in the private rented sector (mainly through the promotion of education in rights and responsibilities of landlords and tenants) and to promote the wider use of Alternative Dispute Resolution mechanisms to deal with tenant and landlord disputes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Hydref 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Noelle Quigley | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Barbara Nicolette Alvey | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|||||
Susan Threader | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Shahad Choudhury | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
David Jonathan Richard Cox | Ymddiriedolwr | 02 October 2014 |
|
|
||||
MARTIN BLAKEY | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
Stephen Harriott | Ymddiriedolwr | 22 August 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.62k | £78.52k | £100.00k | £440.33k | £234.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.94k | £96.57k | £31.92k | £95.90k | £145.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 23 OCT 2013 AMENDED ON 14 OCT 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: [A] THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY SUPPORTING OTHER CHARITIES OR ORGANISATIONS IN OVERCOMING BARRIERS FOR INDIVIDUALS TO ACCESS AND SUSTAIN GOOD QUALITY, DECENT, SAFE, COMPLIANT AND ENERGY EFFICIENT HOUSING IN THE PRIVATE RENTED SECTOR. [B] THE RELIEF OF THOSE IN NEED THROUGH PROMOTING, UNDERTAKING AND SUPPORTING RESEARCH INTO FACTORS THAT CONTRIBUTE TO HARDSHIP AND DISADVANTAGE IN THE PRIVATE RENTED SECTOR AND THE MOST APPROPRIATE WAYS TO MITIGATE THESE AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS. FOR THE PURPOSE OF THE ABOVE OBJECTS THE RELIEF OF THOSE IN NEED MEANS THOSE WHO ARE IN NEED AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED OR SEXUAL ORIENTATION OR BEING TRANSGENDER; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; PEOPLE WHO ARE HOMELESS OR POTENTIALLY AT RISK OF HOMELESSNESS; CRIME - EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY. [C] TO ADVANCE EDUCATION ABOUT HOUSING RIGHTS AND OBLIGATIONS IN GENERAL, AND IN PARTICULAR ABOUT (A) BEST PRACTICE IN THE MANAGEMENT OF PRIVATE RENTED HOUSING, (B) LEGAL RIGHTS AND OBLIGATIONS WHICH ARE OF PARTICULAR RELEVANCE TO THOSE WHO ARE INVOLVED IN THE PROVISION OR MANAGEMENT OF PRIVATE RENTED HOUSING OR WHO HOLD TENANCIES WITHIN THE PRIVATE RENTED HOUSING SECTOR AND (C) USE OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PROCESSES FOR THE MORE EFFICIENT AND EFFECTIVE RESOLUTION OF DISPUTES BETWEEN LANDLORDS AND TENANTS [D] TO ADVANCE CONFLICT RESOLUTION THROUGH PROMOTING THE USE OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION PROCESSES FOR THE MORE EFFICIENT RESOLUTION OF DISPUTES BETWEEN LANDLORDS AND TENANTS WITHIN THE PRIVATE RENTED HOUSING SECTOR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Dispute Service Limited
West Wing First Floor
The Maylands Building
200 Maylands Avenue
HEMEL HEMPSTEAD
HP2 7TG
- Ffôn:
- 01442218031
- E-bost:
- info@tdsfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window