HEARTLINE FAMILIES

Rhif yr elusen: 1153442
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 248 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Heartline supports children with heart disorders and their families, whatever the condition, wherever it is treated. We provide an online Forum, 'Heart Children' , a comprehensive handbook for parents, wetsuits for heart children, caravan holidays and activity breaks for heart children and separately their siblings. We offer bereaved families a place to remember their child.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2022

Cyfanswm incwm: £36,466
Cyfanswm gwariant: £39,162

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mawrth 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 295803 HEART LINE ASSOCIATION
  • 29 Hydref 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 800877 CHILDREN'S HEART SUPPORT NETWORK
  • 16 Awst 2013: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • HEARTLINE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alasdair James Marshall Ymddiriedolwr 30 March 2021
Dim ar gofnod
Simon James Leonard Ymddiriedolwr 14 August 2020
Dim ar gofnod
Elizabeth Mary Collins Ymddiriedolwr 14 August 2020
Dim ar gofnod
Michelle Jayne King Ymddiriedolwr 16 September 2019
Dim ar gofnod
NATALIE JAMIE PERSOGLIO Ymddiriedolwr 16 July 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022
Cyfanswm Incwm Gros £40.27k £66.93k £10.72k £35.09k £36.47k
Cyfanswm gwariant £50.18k £38.20k £36.63k £34.95k £39.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 248 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 248 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 31 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 31 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 31 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 31 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 19 Medi 2021 19 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 19 Medi 2021 19 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 13 Medi 2020 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 13 Medi 2020 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 Nobles Close
Coates
Whittlesey
PETERBOROUGH
PE7 2BT
Ffôn:
07949 256302