Hanes ariannol NPT Transatlantic Limited

Rhif yr elusen: 1153376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.96m £61.13m £65.25m £87.55m £99.53m
Cyfanswm gwariant £44.86m £33.68m £33.06m £70.79m £49.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £59.09m £60.46m £64.05m £84.42m £95.66m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £388.00k £162.51k £512.52k £2.31m £3.87m
Incwm - Arall £483.66k £515.72k £685.66k £816.42k £1.81k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £44.28m £33.11m £32.16m £69.80m £48.16m
Gwariant - Ar godi arian £576.58k £571.05k £896.58k £985.27k £1.10m
Gwariant - Llywodraethu £54.79k £45.86k £2.00k £2.00k £64.28k
Gwariant - Sefydliad grantiau £43.36m £32.12m £30.87m £68.25m £47.49m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £51.05k £74.83k £161.44k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0