BRITISH SARCOMA GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide best practice info in treatment Annual event Scientific meetings Guidelines & service standards NHS representation through responses & advisory group membership Projects to improve healthcare & treatment Inform professionals about research Provide info & training to medical professionals Work with professionals & patients to develop joint educational initiatives & raise awareness
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sian Elizabeth Alsousou | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Johanne Vass | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Dr Alexander Thomas John Lee | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Dr Charlotte Benson | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Debbie Louise Artis | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Christine Anne Millman | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Dr Sherron Furtado | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Anant Desai | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|||||
Dr Adam Dangoor | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
||||
CRAIG HAMILTON GERRAND | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||
ANDREW JOHN HAYES | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.70k | £32.25k | £101.20k | £107.13k | £105.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.69k | £42.18k | £99.41k | £110.70k | £97.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 08 Dec 2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE (1) THE RELIEF OF SICKNESS BY MAINTAINING AND ADVANCING THE EDUCATION OF MEDICAL, NURSING AND HEALTHCARE PROFESSIONALS IN THE UNITED KINGDOM CONCERNED WITH THE TREATMENT AND CARE OF PATIENTS WITH BONE AND SOFT TISSUE SARCOMAS, THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION, TRAINING, AND THE IDENTIFICATION OF BEST PRACTICE; (2) THE RELIEF OF SICKNESS BY THE PROMOTION OF EXCELLENCE IN THE HEALTHCARE AND THE TREATMENT OF PATIENTS WITH BONE AND SOFT TISSUE SARCOMA, THROUGH ENABLING TREATMENT SPECIALISTS TO IDENTIFY AND SHARE BEST PRACTICE; (3) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH IN PARTICULAR BY PROMOTING AND SUPPORTING RESEARCH WITH THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF AND THE DEVELOPMENT OF MORE EFFECTIVE TREATMENT AND CARE FOR PATIENTS WITH BONE AND SOFT TISSUE SARCOMAS; (4) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION AND THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO SARCOMA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 14 The Stottie Shed
Baker's Yard
Christon Road
NEWCASTLE UPON TYNE
NE3 1XD
- Ffôn:
- 01912442581
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window