KAIROS REHABILITATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide medical therapeutic and social rehabilitation of patients with long-term hard to treat conditions, in particular pain. Research the efficacy of the methods used. Share outcomes/ strategies with professionals in our field. Provide CPD activities for professionals in the field of anthroposophic medicine. Support patients in dealings with the DWP.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £150,767 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Greenwich
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1094580 THE BRITISH ASSOCIATION OF ANTHROPOSOPHIC PHARMACI...
- 06 Mehefin 2014: CIO registration
- KAIROS KAIROS REHABILITATION TRUST (Enw blaenorol)
- KAIROS TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perry Charles O'Callaghan | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|||||||
Dr David McGavin GP | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||||
Dr ELLEN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||||
SIMON FIELDING OBE | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/06/2020 | 01/06/2021 | 01/06/2022 | 01/06/2023 | 01/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.69k | £94.82k | £94.82k | £120.48k | £154.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.51k | £91.02k | £91.02k | £101.22k | £132.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £73.30k | £75.91k | £75.91k | £116.17k | £150.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2023 | 09 Mai 2024 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2023 | 09 Mai 2024 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Mehefin 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mehefin 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 06 Jun 2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND PROMOTE THE ADVANCEMENT OF HEALTH WITHIN THE COMMUNITY THROUGH THE USE AND PRACTICE OF THE PRINCIPLES OF ANTHROPOSOPHIC MEDICINE IN COMBINATION WITH ANY OTHER CONVENTIONAL OR EVIDENCE BASED THERAPEUTIC MODALITIES THAT MIGHT BE INDICATED. IN FURTHERING THIS OBJECT THE CIO WILL PAY ATTENTION TO THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED BY REASON OF ILL HEALTH, DISABILITY, UNEMPLOYMENT OR OTHER REASONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Herons Gate Medical Centre
1A Goosander Way
LONDON
SE28 0ER
- Ffôn:
- 07712810108
- E-bost:
- info@kairosrehabilitation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window