ST ETHELDREDA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a place of Roman Catholic worship open to members of the general public, served by a resident Roman Catholic priest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr Joseph O'Reilly IC | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|||||||||
Fr Tom Thomas | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||||||
Fr Christopher John Fuse IC | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|||||||||
Fr David John Myers IC | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||||||
Fr Tony Furlong IC | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.09k | £131.95k | £161.31k | £207.41k | £242.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.13k | £89.00k | £58.35k | £98.59k | £182.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 JUL 1885
Gwrthrychau elusennol
(1) TO HOLD AND MAKE AVAILABLE THE CHAPEL OF ST ETHELDREDA'S, ELY PLACE, LONDON EC1N 6RY FOR THE PURPOSES OF A ROMAN CATHOLIC CHURCH AND THE CONDUCT OF ROMAN CATHOLIC RELIGIOUS SERVICES TO BE SERVED OR OFFICIATED IN SOLELY AND EXCLUSIVELY BY ROMAN CATHOLIC PRIESTS. (2) TO HOLD AND MAKE AVAILABLE OTHER PREMISES OWNED BY THE TRUST FOR THE RESIDENCE OF THE PRIEST OR PRIESTS BY WHOM THE SAID CHURCH SHALL FROM TIME TO TIME BE SERVED. (3) TO LET THE PREMISES OWNED BY THE TRUST (OR ANY PART THEREOF) AT SUCH RENT AND GENERALLY UPON SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE TRUSTEES MAY THINK FIT AND TO APPLY ANY SUCH RENTS FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PROMOTION AND MAINTENANCE OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION MAY THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Etheldredas Catholic Church
14 Ely Place
London
EC1N 6RY
- Ffôn:
- 02074051061
- E-bost:
- enquiries@stetheldreda.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window