COUNTESS MOUNTBATTEN OF BURMA ROMSEY MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 1155615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing support for the elderly in need in the Romsey and surrounding area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £27,302
Cyfanswm gwariant: £24,798

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Rhagfyr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 206009 COUNTESS MOUNTBATTEN OF BURMA ROMSEY MEMORIAL TRUS...
  • 04 Chwefror 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • EDWINA MOUNTBATTEN HOUSE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Gutsell Ymddiriedolwr 30 May 2019
Dim ar gofnod
Richard Jordan-Baker Ymddiriedolwr 01 May 2017
Dim ar gofnod
Lady Alexandra Knatchbull Ymddiriedolwr 03 March 2017
Dim ar gofnod
Dr FRANK MACDONALD AKERMAN Ymddiriedolwr 31 January 2014
ROMSEY AND DISTRICT BUILDINGS PRESERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE AXE VALLEY HERITAGE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEAGUE OF FRIENDS OF ROMSEY HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE RT HON THE COUNTESS MOUNTBATTEN OF BURMA Ymddiriedolwr 31 January 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £683.88k £774.34k £932.75k £86.75k £27.30k
Cyfanswm gwariant £617.76k £655.00k £952.01k £316.20k £24.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £31.58k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £10.95k £69.07k £51.64k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £657.74k £647.63k £881.11k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £2.45k £1.61k £0 N/A N/A
Incwm - Arall £12.75k £56.40k £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £617.76k £655.00k £952.01k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £47.09k £15.73k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 25 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 25 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 12 Ebrill 2024 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 12 Ebrill 2024 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 30 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 30 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 09 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 09 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Estate Office
Broadlands
Romsey
Hampshire
SO51 9ZD
Ffôn:
01794505080
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael