Ymddiriedolwyr KESWICK MUSEUM AND ART GALLERY MANAGEMENT LIMITED

Rhif yr elusen: 1156330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kevin Mackay Cadeirydd 19 February 2024
Dim ar gofnod
Victoria Mitchell Ymddiriedolwr 16 December 2024
Dim ar gofnod
Lucy-Jane Charlotte Johnston Ymddiriedolwr 09 October 2024
Dim ar gofnod
Melissa Chatton Ymddiriedolwr 17 October 2022
Dim ar gofnod
Aemilia Ruth Gaussen McCooey Ymddiriedolwr 28 February 2022
WEST CUMBRIA RIVERS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ROSEHILL ARTS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Jeanette Edgar BA Ymddiriedolwr 20 August 2019
Dim ar gofnod