Hanes ariannol Rentstart (UK) Ltd

Rhif yr elusen: 1156746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.17m £1.43m £1.15m £1.23m £1.39m
Cyfanswm gwariant £1.04m £1.39m £1.29m £1.25m £1.40m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £152.35k £383.63k £234.76k £361.40k £215.74k
Incwm o roddion a chymynroddion £73.67k £597.18k £265.92k £396.76k £349.21k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £670.59k £837.32k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £267.90k £0 £881.33k £837.15k £1.04m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £553 £406 £152 £265 £978
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.02m £1.36m £1.27m £1.24m £1.38m
Gwariant - Ar godi arian £24.24k £29.51k £12.31k £10.30k £12.02k
Gwariant - Llywodraethu £7.86k £0 £10.53k £10.53k £8.45k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0