Hanes ariannol THE HISTORIC TOWNS TRUST

Rhif yr elusen: 1160040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.26k £40.78k £148.47k £58.91k £98.95k
Cyfanswm gwariant £35.88k £53.19k £92.29k £79.59k £165.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A