SMART CHOICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Smart Choices promotes the safety and well being of 'at risk' young people and empowers them to make choices to avoid violence and conflict Smart Choices provide a range of programmes and interventions designed to give vulnerable young people tools and techniques to break the cycle of youth violence, help them become emotionally resilient and be responsible citizens who fulfil their potential
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 08 Mai 2014: CIO registration
- FOR JIMMY (Enw blaenorol)
- THE JIMMY MIZEN FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR BILL GRIFFITHS | Cadeirydd | 18 March 2014 |
|
|||||
KABBA NJIE | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Gethin Davies Knapp | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
Kerry Nickols | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £493.90k | £192.29k | £96.60k | £503 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £460.92k | £207.30k | £94.89k | £555 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £103.81k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 09 Ebrill 2025 | 221 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 271 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 05 Chwefror 2025 | 524 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 17 Chwefror 2025 | 536 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 31 Gorffennaf 2024 | 700 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 31 Gorffennaf 2024 | 700 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 31 Gorffennaf 2024 | 1065 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 31 Gorffennaf 2024 | 1065 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 05 Ionawr 2023 | 857 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 05 Ionawr 2023 | 857 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 08 MAY 2014 AMENDED ON 05/12/2015 as amended on 01 May 2020 as amended on 01 May 2020
Gwrthrychau elusennol
The objects of the CIO are to: 3.1 break the cycle of youth violence by: 3.1.1 promoting the safety and wellbeing of young people; 3.1.2 providing or assisting in the provision of activities that will enable young people to participate within the community as independent and responsible individuals; and 3.1.3 empowering young people to make choices that avoid conflict. 3.2 promote any other purpose that is charitable in accordance with the laws of England and Wales that supports or assists young people and those affected by crime.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Cambridge Drive
LONDON
SE12 8AJ
- Ffôn:
- 02088527855
- E-bost:
- hello@forjimmy.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window