Ymddiriedolwyr THE DEAN AND CHAPTER OF BANGOR CATHEDRAL

Rhif yr elusen: 1158340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
The Venerable David Allan Parry Cadeirydd 01 October 2023
BANGOR DIOCESAN BOARD OF FINANCE BWRDD CYLLID ESGOBAETH BANGOR
Derbyniwyd: Ar amser
BANGOR DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HOMES OF BISHOP ROWLANDS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon Roland Peter Barnes Ymddiriedolwr 30 March 2025
GUY HOWLAND JACKSON MEMORIAL
Derbyniwyd: Ar amser
TAN Y MAEN LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon Richard Stanton Wood Ymddiriedolwr 30 March 2025
ARDAL WEINIDOGAETH BRO TYSILIIO MINISTRY AREA
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 565 diwrnod
Canon Janet Frances Gough Ymddiriedolwr 18 August 2024
Dim ar gofnod
Rev Canon Alexier Olwen Mayes Ymddiriedolwr 18 August 2024
Dim ar gofnod
Canon Lesley Lee Horrocks Ymddiriedolwr 18 August 2024
Dim ar gofnod
Canon Gareth Iwan Jones Ymddiriedolwr 18 August 2024
Dim ar gofnod
Canon Jane Coutts Ymddiriedolwr 18 August 2024
Dim ar gofnod
Rev Canon Naomi Ernestine Starkey Ymddiriedolwr 01 October 2023
Dim ar gofnod
The Venerable John Christopher Harvey Ymddiriedolwr 22 November 2022
ESTATE OF HELENA JUNIPER DECEASED
Derbyniwyd: Ar amser
MAECYMRU MERCHED A'R EGLWYS
Derbyniwyd: Ar amser
BANGOR DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BANGOR DIOCESAN BOARD OF FINANCE BWRDD CYLLID ESGOBAETH BANGOR
Derbyniwyd: Ar amser
HOMES OF BISHOP ROWLANDS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon Kimberley Victoria Williams Ymddiriedolwr 26 September 2021
ARDAL GWEINIDOGAETH BRO EIFIONYDD MINISTRY AREA
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon Alan Gordon Gyle Ymddiriedolwr 26 September 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL'S KNIGHTSBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
The Reverend Canon Tracy Jane Jones Ymddiriedolwr 14 September 2017
Dim ar gofnod
CANON WILLIAMS Ymddiriedolwr 01 August 2014
BANGOR DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BANGOR DIOCESAN BOARD OF FINANCE BWRDD CYLLID ESGOBAETH BANGOR
Derbyniwyd: Ar amser
CANON TOWNSEND Ymddiriedolwr 30 September 2012
Dim ar gofnod