Hanes ariannol LIVERPOOL MATHEMATICAL SOCIETY BURSARY FUND

Rhif yr elusen: 1156909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.53k £500 £1.03k £2.06k £0
Cyfanswm gwariant £1.65k £0 £1.26k £2.01k £460
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A