OCEAN WATERSPORTS TRUST VALE OF GLAMORGAN

Rhif yr elusen: 1157946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The promotion of community participation in healthy recreation, by the provision of facilities for the community, including facilitating water activities.,

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £9,664
Cyfanswm gwariant: £10,485

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bro Morgannwg

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Gorffennaf 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • BARRY COMMUNITY WATER ACTIVITIES CENTRE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRISTOPHER HEDLEY BASTEN Cadeirydd 16 November 2013
Dim ar gofnod
Jill Gorin Ymddiriedolwr 24 November 2023
Dim ar gofnod
Christian Parsons Ymddiriedolwr 14 November 2023
Dim ar gofnod
Alun Cairns MP Ymddiriedolwr 23 March 2020
Dim ar gofnod
NIGEL GORDON VICK Ymddiriedolwr 13 July 2018
Dim ar gofnod
HEATHER STEVENS Ymddiriedolwr 05 April 2014
THE WATERLOO FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
MARTIN WILLIAM WESTWOOD MA FRAES Ymddiriedolwr 17 January 2014
PORTSMOUTH NAVAL GLIDING CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
JANE ELIZABETH HUTT Ymddiriedolwr 16 November 2013
VALE OF GLAMORGAN YOUTH FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
John Keith Williams Ymddiriedolwr 13 November 2013
5TH BARRY (SALEM BAPTIST) SCOUT GROUP
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod
Barry Ministry Area
Derbyniwyd: Ar amser
CARDIFF AND VALE AREA SCOUT COUNCIL
VALEPLUS (CYMRU) & VALEPLUS EXTRA
Derbyniwyd: Ar amser
TIR A MOR DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: 17 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.95k £31.22k £38.92k £28.59k £9.66k
Cyfanswm gwariant £53.47k £51.08k £27.83k £18.34k £10.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k £4.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 13 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 13 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 22 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 22 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
27 REGENT STREET
BARRY
CF62 8DT
Ffôn:
07812930001
Gwefan:

bcwac.org.uk